【领导介绍】
党组书记、局长:王方大
个人简介
王方大,男,1974年5月生,中共党员,大学本科。2024年1月任宜春市科技局党组书记、局长。
党组成员、副局长:晏宗文
个人简介
晏宗文,男,1976年5月生,中共党员,大学本科。2019年5月任宜春市科技局党组成员、副局长。
党组成员、副局长:晏辉斌
个人简介
晏辉斌,男,1977年5月,汉族,中共党员,在职研究生学历。2021年11月任宜春市科技局党组成员、副局长。
党组成员、副局长:张天峰
个人简介
张天峰,男,1971年11月,汉族,中共党员,在职大学生学历。2023年12月任宜春市科技局党组成员、副局长。